Natali_Cimbal написал 19.03.2012 11:56:30: На скале надпись,когда богатые читают эту надпись - они плачут,когда бедные читают - они радуются,а влюблённые когда читают - они начинают ценить каждый миг проведённый вместе.А на скале написано - ВСЁ ВРЕМЕННО.
| |
Natali_Cimbal написал 28.02.2012 12:54:09: Пройдя сквозь годы и преграды, понять мне было суждено: как мало, в сущности, нам надо, как много, Господи, дано.
| |
Natali_Cimbal написал 08.12.2011 14:44:06: Один маленький мальчик, когда его спросили, что такое прощение, дал чудесный ответ: 'Это аромат, который дарит цветок, когда его топчут'.
http://www.playcast.ru/?module=view&card=759083&code=8dacb52ea673118eaf19d1581e75ae3df9871b6e |
Президенты Латвийской Республики |
Для довольно большого колличества людей будет открытием, что за всю историю независимой у Латвии было целых семь президентов. Четыре президента до установления советской власти и три после востановления независимости, включая нашего нынешнего президента.
Первый президент Латвии Янис Чаксте. Бывший Митавский (Елгавский) адвокат, издатель газеты, спонсор праздника песни, член партии кадетов и т.д., Чаксте приобрел самый большой моральный авторитет среди латышей, позволивший ему стать главой сначала Национального совета, провозгласившего Латвийскую Республику, а затем Учредительного собрания. Президентом избирался дважды — в 1922 и 1925 году.
Второй президент Густав Земгалс. Юрист и выпускник Московского университета. Он был родом из Земгале, из Джукстской волости. Кроме того, он, в звании капитана принимал участие в русско-японской войне 1905 года, а в первую мировую воевал в Финляндии. Был выбран президентом 8 апреля 1927 года.
Третий президент Латвии Албертс Квиесис. Был юристом, учился в Тартуском университете. Как и его предшественники, Квиесис был членом Народного совета, а кроме того, депутатом и министром внутренних дел. Стал президентом в 1930 году и пробыл на этом посту два срока, до 1936 года.
Карлис Улманис четвёртый президент Латвии. Сам назначил себя президентом и премьер-министром Латвии. Такое стало возможным после государственного переворота 15 мая 1934 года. Карлис Улманис родился в Добельском уезде, учился Лейпциге, Цюрихе, в США. Образование получил сельскохозяйственное. Работал агрономом, издавал газету, в 1918 году был избран премьер-министром, но в январе 1919-го сбежал от немецкого наступления в Европу. Вернулся летом и занимал различные министерские посты.
Пятый президент Гунтис Улманис. Не считая детских лет, проведенных в сибирской ссылке, его биография обычная, советская. Служил в армии, окончил университет, работал в рижском исполкоме, вступил в партию, возглавлял комбинат бытовых услуг Рижского района. Был президентом Латвии с 1993 года по 1999 год.
Наш предпоследний президент Вайра-Вике-Фрейберга Избрана президентом 17 июня 1999 года. В 2003 году Вайра-Вике-Фрейберга была переизбрана на второй срок.
Седьмой, нынешний президент Латвии Валдис Залтерс. Главный врач Больницы травматологии и ортопедии врач-ортопед, до этого малоизвестный в общественной жизни Латвии человек.
Рубрики: | латвия |
Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |